Umberto Lorecchio
Sindaco
Nato a Pallagorio il 30/05/1970
Residente a Pallagorio in Corso Vittorio Emanuele n. 89
| | 03/08/2023 |
|
Atto di Nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Curriculum Vitae | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Francesco Balsamo
Consigliere Comunale - Vice Sindaco
Nato a Pallagorio (KR) il 17/11/1949
Residente a Pallagorio in Via Palmiro Togliatti n. 8
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Curriculum Vitae | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina Assessore Giunta Comunale | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Atto di delega Vice Sindaco | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Deleghe competenza assegnate | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Carmine Parise
Consigliere Comunale - Assessore Comunale
Nato a Pallagorio il 26/05/1970
Residente a Pallagorio in Via Conisselle n. 68
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina Assessore Giunta Comunale dal 03/12/2013 per surroga Assessore dimissionario | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Deleghe competenze assegnate | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Francesco Cua
Consigliere Comunale - Assessore Comunale
Nato a Pallagorio il 05/06/1976
Residente a Pallagorio in Via Luigi Longo n. 3
| | 03/08/2023 |
|
Atto di Nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Atto di Nomina Assessore Giunta Comunale | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Deleghe competenze assegnate | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Salvatore Licciardi
Consigliere Comunale
Nato a Pallagorio (KR) il 14/01/1958
Residente a Cirò Marina
Già Vice Sindaco ed Assessore Giunta Comunale dell'Amministrazione in carica dal 25/05/2011 al 19/11/2013 - Atto di nomina - non ricopre più queste cariche per dimissioni volontarie
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Natascia Grillo
Consigliere Comunale
Nata a Pallagorio (KR) il 22/11/1984
Residente a Pallagorio in Via Palmiro Togliatti n. 53/1
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Emilia Rizzo
Consigliere Comunale
Nata a Remscheid Germania il 02/06/1980
Residente a Pallagorio in Via Ofelia Giudicissi n. 1
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Antonio Blandino
Consigliere Comunale
Nato a Pallagorio (KR) Il 12/05/1945
Residente a Pallagorio in Via G. Amendola n. 5
| | 03/08/2023 |
|
Atto di Nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Curriculum Vitae | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Caterina Spina
Consigliere Comunale
Nata a Firenze il 15/02/1977
Residente a Pallagorio in Via Corso Vittorio Emanuele n. 338
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Curriculum Vitae | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Compensi e indennità | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Dino Raffa
Consigliere Comunale
Nato a Cosenza il 01/11/1979
Residente a Rende (CS) in Via P. Togliatti n. 70
| | 03/08/2023 |
|
Atto di nomina | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Curriculum Vitae | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Dichiarazione Patrimonio Immobiliare/Mobiliare | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|
Dichiarazione rinuncia Compensi e Indennità | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
|