DELIBERA DI CONSIGLIO N.12 DEL 20/06/2024 - ESAME CONDIZIONE ELETTI
ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE DEL COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO PER IL QUINQUIENNIO 2024-2029
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
DELIBERA CONSIGLIO N.12 DEL 20/06/2024 | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DECRETO SINDACALE N.08/2024 DEL 14/06/2024
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICESINDACO DEL COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO PER IL QUINQUENNIO 2024/2029
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
DECRETO SINDACALE N. 08/2024 del 14/06/2024 | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
IANESE GIANCARLO - SINDACO
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - IANESE GIANCARLO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - IANESE GIANCARLO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
FONTANA LUCIANO - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - FONTANA LUCIANO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - FONTANA LUCIANO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
COMIS RONCHIN GIANNI - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - COMIS RONCHIN GIANNI | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - COMIS RONCHIN GIANNI | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
COSTAN DORIGON STEFANO - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - COSTAN DORIGON STEFANO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - COSTAN DORIGON STEFANO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DE BOLFO CORNELIO - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - DE BOLFO CORNELIO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - DE BOLFO CORNELIO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DE RIGO CROMARO DAVIDE - ASSESSORE E VICESINDACO
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - DE RIGO CROMARO DAVIDE | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - DE RIGO CROMARO DAVIDE | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DE ZOLT FERNANDO - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - DE ZOLT FERNANDO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - DE ZOLT FERNANDO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DE LORENZO CADORE FLORA - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - DE LORENZO CADORE FLORA | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - DE LORENZO CADORE FLORA | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
IANESE GIORDANO - CONSIGLIERE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - IANESE GIORDANO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - IANESE GIORDANO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DRIGO ALDO - ASSESSORE
| 30/07/2024 | 01/08/2024 |
|
CURRICULUM - DRIGO ALDO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE O INCARICHI - DRIGO ALDO | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
|